Informazioni su Remo Schürpf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Remo Schürpf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005817574, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ASS-Academy GmbH, in Härkingen, CHE-352.397.025, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giezendanner, Ulrich, von Rothrist, in Rothrist, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Emil, von Nesslau, in Wattwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Roland, von Kölliken, in Bex, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürpf, Remo, von Appenzell, in Geuensee, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Adrian, von Kappel SO, in Kappel SO, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umbricht-Pieren, Nadja, von Adelboden, in Heimiswil, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berther, Florian, von Tujetsch, in Tujetsch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Martino, Marco, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Walter, von Spiringen, in Erstfeld, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loretan, Jean Claude, von Leukerbad, in Sierre, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stettler, René, von Vechigen, in Meiringen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004663479, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Auto Wyder AG, in Sursee, CHE-107.276.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189757).
Statutenänderung:
21.06.2019.
Firma neu:
Immobilien Wyder AG.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyder, Hermine, von Sursee und Hildisrieden, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyder, Wolfgang, von Sursee und Hildisrieden, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle;
Schürpf, Remo, von Appenzell, in Geuensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyder, Peter, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sursee und Hildisrieden, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wyder, Maria, von Sursee, in Sursee, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1614183, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ASS-Academy GmbH (ASS-Academy Sàrl) (ASS-Academy Sagl), in Härkingen, CHE-352.397.025, Pfannenstiel 12, 4624 Härkingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2014.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Rahmen von Beratung, Aus- und Weiterbildungskursen auf dem Gebiet von Bergung, Pannen- und Unfallhilfe, Sicherstellung, Überführung und Rückführung von Fahrzeugen sowie Handel mit Produkten aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 25'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 10.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Verband Auto-Strassenhilfen-Schweiz, in Härkingen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 250.00;
Giezendanner, Ulrich, von Rothrist, in Rothrist, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Emil, von Nesslau, in Wattwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfisberg, Markus, genannt Marco, von Sins, in Airolo, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berther, Florian, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herrmann, Roland, von Kölliken, in Bex, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürpf, Remo, von Appenzell, in Geuensee, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Adrian, von Kappel SO, in Kappel SO, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.