Informazioni su Martin A. Schreiber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin A. Schreiber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3336394, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NZB Neue Zürcher Bank, in Zürich, CH-020.3.023.305-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2005, S. 17, Publ. 2998238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreuger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Martin, von Kyburg, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner, Heinz, von Kleinlützel, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Rösch, Johannes, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuhmacher, Hans-Rudolf, von Siglistorf, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau];
Weber, Christian, von Winterthur und Zürich, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2637254, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NZB Neue Zürcher Bank, in Zürich, CH-020.3.023.305-0, Betrieb von Effektenhandels- und Bankgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2004, S. 21, Publ. 2124042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Beat, von Wintersingen, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Hans, von Neuheim, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spreitenbach];
Berger, Christian, von Zug, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Bertschy, Jean-Philippe, von Düdingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Michael (genannt Mike), von Schwyz, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burth, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzales, Jose Roberto (genannt Bob), von Sonvilier, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Stefan, von Niederhelfenschwil, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon];
König, Rudolf, von Frauenfeld, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH];
Kreuger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Kilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Marco, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Schreiber, Martin, von Kyburg, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Schuhmacher, Hans-Rudolf, von Siglistorf, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg];
Simmen, Reto, von Realp, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 820888, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NZB Neue Zürcher Bank, in Zürich, Betrieb von Effektenhandels- und Bankgeschäften, Finanz- und Anlageberatung sowie Vermittlung von Finanzprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002, S. 20, Publ. 503544).
Statutenänderung:
25.11.2002.
Aktienkapital neu:
CHF 19'892'000.-- [bisher: CHF 17'651'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 19'892'000.--.
Aktien neu:
19'892 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 17'651 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Apafi, Lucas, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Seraina, von Winterthur und Mammern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hossli, Franz, von Zeihen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Hans, von Neuheim, in Spreitenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster];
König, Rudolf, von Frauenfeld, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Thomas, von Zofingen, in Rüdlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Marco, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Martin, von Kyburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuhmacher, Hans-Rudolf, von Siglistorf, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Hans-Peter, von Widen, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Jürg, von Zürich und Seeberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.