Informazioni su Harald Schnyder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Harald Schnyder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1972497, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Primores AG, in Baar, CHE-110.476.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6542116).
Firma neu:
Primores AG in Liquidation.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kränzlin, Remo, von Neuheim, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Odermatt, Franz Xaver, von Dallenwil, in Berikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Stefan, von Werthenstein, in Küssnacht am Rigi, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Harald, von Gampel-Bratsch, in Meggen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6542116, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Primores AG, bisher in Zürich, CH-020.3.027.361-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, S. 0, Publ. 6198896).
Gründungsstatuten:
19.12.2003.
Statutenänderung:
19.01.2012.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Lindenstrasse 14, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Armin, von Malters und Obermumpf, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roulet, Nadine, von Neuchâtel, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kränzlin, Remo, von Neuheim, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen bei Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Franz Xaver, von Dallenwil, in Berikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Stefan, von Werthenstein, in Küssnacht am Rigi, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Harald, von Gampel-Bratsch, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.