Informazioni su Patrick Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Patrick Schneider
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004610930, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HS Automobile AG, in Aadorf, CHE-115.941.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, S.0, Publ. 6994220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Patrick, von Bichelsee-Balterswil, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habersaat, Marco, von Winterthur, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinacher, Urs, von Gansingen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6994220, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HS Automobile AG, in Aadorf, CH-440.3.024.354-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2010, S. 14, Publ. 5811504).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Patrick, von Bichelsee-Balterswil, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wiesendangen];
Steinacher, Urs, von Gansingen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6191356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
b & s webconsulting GmbH, in Elsau, CH-020.4.024.741-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, S. 0, Publ. 6102138).
Statutenänderung:
13.05.2011.
Firma neu:
gull, zünd & funke gmbh.
Sitz neu:
Eglisau.
Domizil neu:
Gewerbe Wasterkingerweg / M20 Areal, 8193 Eglisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbeagentur mit Kreation und Produktion von Werbung und Drucksachen aller Art, Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Marketingstrategie und Marketingkonzeption, Realisierung von Werbestrategien und Werbekonzepten sowie Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art der nationalen und internationalen Werbung. Die Gesellschaft erbringt vollumfassende Dienstleistungen in der Online-Werbung und entwickelt entsprechende Webapplikationen und Webdesigns. Dies gilt auch für die Verwaltung und Betreuung von Domains und Mailaccounts im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Patrick, von Bichelsee-Balterswil, in Wiesendangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bähler, Rudolf Konrad, von Buchholterberg, in Rickenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gull, Roman, von Volketswil, in Frauenfeld, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Knöpfel, Philipp, von Hundwil, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Ah, Thomas, von Giswil, in Gachnang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00.