Informazioni su Christof Schmutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christof Schmutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005634111, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H.U. Schmutz Architekten AG, in Stettlen, CHE-107.559.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S.4, Publ. 5282898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Hans-Ulrich, von Worb, in Stettlen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmutz-Keller, Hanna, von Worb, in Stettlen, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Christof, von Worb, in Stettlen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schürch, Carole, von Heimiswil, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005297934, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft EvK, in Grosshöchstetten, CHE-103.545.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, S.0, Publ. 2424707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalz, Paul, von Büren an der Aare, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Peter, von Lützelflüh, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Ruth, von Fahrni, in Münsingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Dieter, von Bern und Zürich, in Boll (Vechigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Peter, von Kirchlindach, in Kiesen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodel, Daniel, von Konolfingen, in Gysenstein (Konolfingen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linder, Ruth, von Linden, in Linden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmutz, Christof, von Worb, in Stettlen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5282898, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H.U. Schmutz Architekten AG, in Stettlen, CH-035.3.000.227-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.1995, S. 2744).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Bauleitungsbüros und aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich bei ähnlichen Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke erwerben, vermieten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhli, Rudolf, dipl. Bücherexperte, in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Christof, von Worb, in Stettlen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.