Informazioni su Yvonne Alice Schmied
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Alice Schmied
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005273671, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GLEICH UND ANDERS Schweiz, in Emmen, CHE-304.954.532, Kapfweid 16, 6020 Emmenbrücke, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2016.
Zweck:
Der Verein GLEICH UND ANDERS bezweckt die Förderung der psychischen Gesundheit aller und engagiert sich in der Prävention, sowie der Integration und Unterstützung von Menschen, die von psychischen Krankheiten betroffen sind. Der Film "GLEICH UND ANDERS" -wenn die Psyche uns fordert"-, von Jürg Neuenschwander und Therese Stutz Steiger, ist als Hilfsmittel für Vorträge und vergleichbare informative Veranstaltungen gedacht. Der Verein ist gemeinnützig sowie konfessionell und parteipolitisch neutral.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
DVD-Verkauf;
Einnahmen aus Filmvermietung ("Gleich und Anders");
Vergütungen für Vorträge in Firmen, Schulen u.s.w.;
Spenden;
Legate.
Eingetragene Personen:
Schmied, Hans, von Schwarzenburg, in Emmen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Breuer Müller, Dr. Iris Felicitas, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmied, Yvonne Alice, von Schwarzenburg, in Emmen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Koch, Nadia, von Chur, in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salzmann-Guntern, Sara, von Binn, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3575066, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Restaurationen Y. und H. Schmied AG, in Emmen, CH-100.3.014.419-5, Führung von Restaurationsbetrieben und Erbringung von gastgewerblichen Dienstleistungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2002, S. 9, Publ. 716122).
Firma neu:
Restaurationen Y. und H. Schmied AG in Liquidation.
Vinkulierung:
[Aufgrund von Art. 685a Abs. 3 OR entfällt die statutarische Vinkulierung der Namenaktien.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.09.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Hans, von Wahlern, in Emmen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schmied, Yvonne, von Wahlern, in Emmen, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SanSupport GmbH, bisher in Ostermundigen, Selbständige Ausführung von Arbeiten in der Sanitär- und Heizungsbranche usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.1998, S. 7910).
Statutenänderung:
16.01.2002.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
c/o Markus Keller, Hofuurenweg 1, 3303 Jegenstorf.
Zweck:
Selbständige Ausführung von Arbeiten in der Sanitär- und Heizungsbranche;
Unterstützung und Beratung im Gesundheitsbereich (Naturprodukte und Alternativmedizin), Handel mit Waren aller Art sowie Erbringung verschiedener Dienstleistungen;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied, Yvonne, von Wahlern, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Markus, von Konolfingen, in Jegenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000 [bisher: in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000].