Informazioni su Martin Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1169551, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GreeSoon AG, in Hildisrieden, CH-100.3.792.448-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 11, Publ. 6019090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estermann, Thomas, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Peter, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Martin, von Felben-Wellhausen, in Hildisrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6019090, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GreeSoon AG, in Hildisrieden, CH-100.3.792.448-6, Malorain 8, 6024 Hildisrieden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2011.
Zweck:
Ankauf und Verkauf sowie Überbauung, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Martin, von Felben-Wellhausen, in Hildisrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estermann, Thomas, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Peter, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4468538, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dicom AG, in Risch, CH-170.3.016.289-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2007, S. 19, Publ. 3986646).
Statutenänderung:
25.03.2008.
Firma neu:
Kofax Schweiz AG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Martin, von Felben-Wellhausen, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Urs, von Dallenwil, in Ennetmoos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Hans-Peter, von Littau, in Littau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaiser, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weller, William Bradford, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rancho Santa Fe (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Puur, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: zeichnungsberechtigt mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CH-170.9.000.621-3), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].