Informazioni su Bruno Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bruno Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1236039, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BKLiving GmbH, bisher in Winterthur, CHE-115.627.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 20, Publ. 5610726).
Gründungsstatuten:
14.04.2010.
Statutenänderung:
06.12.2013.
Sitz neu:
Salenstein.
Domizil neu:
Im Jüch 8, 8268 Salenstein.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Erstellung, Finanzierung, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien und Kunstgegenständen sowie Interior Design (Dienstleistung und Handel). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Bruno, von Buchs ZH, in Gachnang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Katja, von Urnäsch und Buchs ZH, in Salenstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Locher, Katja, von Urnäsch, in Gachnang und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6853536, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Athon AG, in Bioggio, CH-501.3.013.067-9, società anonima (FUSC no. 54 del 16.03.2012, Pubbl. 6597276).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Schmid, Bruno, da Buchs ZH, in Winterthur, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Chiandetti, Sergio, da Liestal, in Liestal, presidente, con firma collettiva a due [finora: senza funzione registrata con firma collettiva a due];
Römer, Marc, cittadino germanico, in Wädenswil, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due].
Numero di pubblicazione: 6772028, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swisscom IT Services AG, in Bern, CH-035.3.029.710-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6727286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Bruno, von Buchs ZH, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiandetti, Sergio, von Liestal, in Liestal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bach, Christophe, von Eschenz, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.