Informazioni su Claude Robert Schlapbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Robert Schlapbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997785, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sozialfonds der Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-110.309.356, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Froidevaux, Monique, von Le Noirmont, in Delémont, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Buman, Dominique, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret Ducommun, Cristina Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005520460, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412143).
Statutenänderung:
11.06.2022.
Name neu:
Swiss Leaders.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertschi, Alexia, von Oberglatt, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Christoph Severin, von Wolfwil, in Meikirch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005157278, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sozialfonds der Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-110.309.356, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, S.0, Publ. 2598069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chercher, Samir, von Amriswil, in Lausanne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Eduard, von Rüdlingen, in Churwalden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Paul, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Ebikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grieder, Ursula, von Kirchberg (SG), in Windisch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prinz, Marco, von Samnaun, in Chur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.