Informazioni su Livius Schill
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Livius Schill
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2957777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Comeconn GmbH, in Zürich, CHE-107.399.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 25, Publ. 5931902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhauser, Erich Reinhard, von Erlen, in Untersiggenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schill, Livius, von Walterswil BE, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Unterengstringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Schill, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5931902, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Comeconn GmbH, in Zürich, CH-020.4.000.103-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2007, S. 24, Publ. 3753480). Gemäss Erklärung vom 01.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schill, Livius, von Walterswil BE, in Unterengstringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3753480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MT-System Informatik GmbH, bisher in Dietikon, CH-020.4.000.103-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 10.10.2003, S. 18, Publ. 1208742).
Statutenänderung:
18.01.2007.
Firma neu:
Comeconn GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 17/5, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung administrativer, beratender und treuhänderischer Dienstleistungen. Sie kann zudem Liegenschaften betreuen und Handelsgeschäfte aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die dem Hauptzweck förderlich sind, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 10.04.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Uebernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 10.4.1992 einen PC AT 80286/16 Mhz, Modell 1990, einen Drucker Epson LQ 550 und ein Faxgerät Sanyo Sanfax 225 zum Preis von CHF 5'000.--, wovon CHF 5'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden. Uebernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 10.4.1992 einen PC Sharp 6220, Notebook 1991, einen Drucker HPDeskjet 500, Color 1991, und ein Faxgerät Brotherfax-160 zum Preis von CHF 5'000.--, wovon CHF 5'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tokdede, Gonca, von Schlieren, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schill, Livius, von Walterswil BE, in Unterengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Schmidhauser, Erich Reinhard, von Erlen, in Untersiggenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.