Informazioni su Beat Schild
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Schild
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Schild
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005059350, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Buchführung-sinnvoll-sparen GmbH, in Steinhausen, CHE-107.612.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014545).
Statutenänderung:
07.12.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 15, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild, Beat, von Brienz BE und Hergiswil NW, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Sven Martin, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1397317, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
educara GmbH, bisher in Schöfflisdorf, CHE-107.612.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, Publ. 6980182).
Gründungsstatuten:
26.05.1994.
Statutenänderung:
26.02.2014.
Firma neu:
Buchführung-sinnvoll-sparen GmbH.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 28, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Buchführung und Administration, Beratung, Führung, Reorganisation von Buchhaltungen und Administrationen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seregni Ochsenbein, Monika, von Zürich, in Schöfflisdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Beat, von Brienz BE und Hergiswil NW, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4782480, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
VL Vertriebslabor GmbH, in Zug, CH-170.4.007.361-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2007, S. 17, Publ. 4166822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild, Beat, von Brienz BE, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erhardt, Wolf-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
2SW Asset Management AG (CH-170.3.028.900-6), in Zug, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: 2SW Asset Management AG].