Informazioni su Rudolf Schibli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rudolf Schibli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Schibli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005549691, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
schweizermessebau ag, in Muri (AG), CHE-109.871.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005326130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Beat, von Rüti bei Riggisberg, in Hagendorn , Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Rudolf, von Eiken, in Seedorf (UR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfeli, Angela, von Seengen, in Seedorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huwyler, Josef, von Mühlau, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truog, Christian, von Grüsch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walter, Tom, deutscher Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005257642, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 20.07.2021, Meldungs Nr. 1'005'253'381, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'160 vom 15.07.2021 Emano Trading GmbH, in Baar, CHE-201.708.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Rudolf, von Eiken, in Weggis, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift, .
Numero di pubblicazione: HR02-1005253353, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Emano AG, in Baar, CHE-112.145.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Rudolf, von Eiken, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Angela, von Seengen, in Seedorf (UR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.