Informazioni su Donato Alessandro Schiavano
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Donato Alessandro Schiavano
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004601606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Azzurri GmbH, in Zürich, CHE-114.887.592, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, S.0, Publ. 1152697).
Firma neu:
Azzurri GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.03.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Donato Alessandro Schiavano, Weidlistrasse 31, 8102 Oberengstringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavano, Donato Alessandro, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2539669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Grace Switzerland AG, in Zürich, CHE-316.823.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2043649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Comuzzi Zanello, Silvia Patrizia, von Zwingen, in Wettingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavano-Verdotti, Tanja, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiavano, Donato Alessandro, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2043649, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Grace Switzerland AG, in Zürich, CHE-316.823.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1538153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanello, Mauro, von Burgistein, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavano, Donato Alessandro, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].