Informazioni su Doris Pia Ceresoli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doris Pia Ceresoli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997084, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schori Immobilien AG, in Allschwil, CHE-105.931.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738876).
Statutenänderung:
12.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungen in diversen Bereichen, insbesondere im Bereich der Unternehmensberatung, sowie den Kauf, Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie den Kauf, Verkauf und das Halten und Verwalten sowie die Errichtung und Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkte oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schori, Ernst, von Radelfingen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Berta Maria, von Radelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Thomas, von Radelfingen, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ceresoli, Doris Pia, von Affeltrangen, in Zwingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005938926, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Marcel Fischer AG, in Basel, CHE-250.436.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842387).
Domizil neu:
Güterstrasse 136, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schori, Berta Maria, von Radelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Ernst, von Radelfingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forastefano, Domenico, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ceresoli, Doris Pia, von Affeltrangen, in Zwingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brislach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Harmand, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Goldbach-Altenbach (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wicky épouse Zimmermann, Nathalie, französische Staatsangehörige, in Hagenthal-le-Bas (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004842387, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Marcel Fischer AG, in Basel, CHE-250.436.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ceresoli, Doris Pia, von Affeltrangen, in Brislach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Scheunemann, Doris Pia].