Informazioni su Dr. Luitwin Scharfetter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Luitwin Scharfetter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005960512, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse Bank of America Merrill Lynch, in Zürich, CHE-109.380.471, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scharfetter, Luitwin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bortolin, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hébert, Patrick Jean-Luc, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berlinger, Moritz Marcel, von Degersheim, in Galgenen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dausman, Jonathan Eric, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005850563, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Merrill Lynch Derivative Products AG, in Zürich, CHE-108.486.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holliman, Christopher Neil, britischer Staatsangehöriger, in Caterham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sisk, Edward Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharfetter, Dr. Luitwin, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scott, Robert Mark, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebner, Manuel, von Grüningen, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3319387, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe Merrill Lynch en Suisse, bisher in Genève, CHE-109.380.471, Stiftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016).
Gründungsurkunde:
28.06.1978.
Urkundenänderung:
15.11.2016.
Name neu:
Pensionskasse Bank of America Merrill Lynch.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Stockerstrasse 23, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der zur Gruppe Bank of America Merrill Lynch gehörenden (bzw. durch die Bank of America Corporation, mit Sitz in Charlotte, USA, kontrollierten) und in der Schweiz ansässigen Gesellschaften und Niederlassungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scharfetter, Luitwin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: président du conseil mit signature collective à 2];
Bartolin, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: membre du conseil mit signature collective à 2];
Buch, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: membre du conseil mit signature collective à 2];
Fischer, Sven Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: membre du conseil mit signature collective à 2];
Hébert, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: membre du conseil mit signature collective à 2];
Martin, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, membre du conseil mit signature collective à 2];
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), in Pully, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers SA (CH-550.0056305-7), organe de révision].