Informazioni su Prof. Dr. Christoph Schäublin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Christoph Schäublin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006019882, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Andreas Burckhardt Stiftung, in Bern, CHE-112.698.910, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218475).
Name neu:
Andreas Burckhardt Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern vom 13.03.2024 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burckhardt, Aurelia, von Basel, in Wien (AT), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäublin, Christoph, von Bettingen und Bennwil, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Jean-Rodolphe, von Dürrenroth und Troinex, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Eric, von Dürrenroth und Troinex, in Thônex, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004566271, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Johannes-Itten-Stiftung, in Bern, CHE-110.165.169, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spanke, Daniel Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schäublin, Christoph, von Bettingen und Bennwil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frehner, Matthias, von Urnäsch, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmer, Nina Dr., deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Dagit, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Pentling Matting (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Urs Hermann, von Basel, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2765009, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MARCEL BENOIST STIFTUNG für die Förderung wissenschaftlicher Forschung, in Bern, CHE-110.622.907, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006395).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Staatssekretariat für Bildung, Einsteinstrasse 2, Forschung und Innovation SBFI, 3000 Bern]. c/o Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Martin, von Basel und Gals, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maggi, Ricco, von Castel San Pietro, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saurat, Jean-Hilaire, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schäublin, Christoph, von Bettingen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
van den Bergh, Hubert, niederländischer Staatsangehöriger, in Goumoens-la-Ville (Goumoëns), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich , Kurt, von Brügglen, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parrinello, Michele Prof. Dr. , von Lugano, in Carabbia (Lugano), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aguzzui, Adriano Prof. Dr., von Rorbas, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pousin, Jérôme Gabriel Prof. Dr., französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Unser, Michael Andreas Prof. Dr., von Ecublens (VD), in Ecublens VD, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Wendelin Jonathan Jakob Prof. Dr., französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leumann, Christian Prof Dr. , von Monthey, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.