Informazioni su Ernst Schär
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ernst Schär
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Schär
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1557577, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CCB Management AG, in Baar, CHE-140.159.831, Mühlegasse 12A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2014.
Zweck:
Erbringung von Managementdienstleistungen sowie Erwerb, dauerndes Halten, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 900'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 900'000.00.
Aktien:
900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Charles R. Botta Management (CHE-110.616.516), in Wollerau, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 30.05.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 2'068'205.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'163'539.40, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 4'666.43 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Botta, Karl, genannt Charles R., von Winterthur, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schär, Ernst, von Gondiswil, in Bas-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Botta, Sarah, von Winterthur, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TBC Revisions GmbH (CHE-102.680.469), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1133353, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Nova Brunnen Immobilien AG Schwyz, in Schwyz, CH-130.0.000.841-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7010374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Andreas, von Muotathal, in Rickenbach SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard Stahel, Nicole Andrea, von Winterthur, Röthenbach im Emmental und Turbenthal, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hallenbarter, Damian, von Obergoms, in Brunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Séverin, Marcel, von Lutry, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Martin, von Niederlenz, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Ernst, von Gondiswil, in Bas-Vully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6321598, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HRS International AG, in Zürich, CH-020.3.031.508-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 25, Publ. 6049154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Felix, von Ottenbach, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Rainer, von Meggen, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Martin, von Niederlenz, in Bottighofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Ernst, von Gondiswil, in Bas-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Dr. Arthur R., von Schlieren, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Rebecca, von Wil SG, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].