Informazioni su Gian Carlo Scalisi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gian Carlo Scalisi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005238483, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SWISS FORWARD AG, bisher in Schwende, CHE-134.333.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856460).
Statutenänderung:
02.06.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Poststrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scalisi, Gian Carlo, von St. Gallen, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Magelli, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negrila, Ion-Virgil, von Brusino Arsizio, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004856460, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
SWISS FORWARD AG, in Schwende, CHE-134.333.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, S.0, Publ. 2630469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ed Dik, Karim, deutscher Staatsangehöriger, in Appenzell, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scalisi, Gian Carlo, von St. Gallen, in Appenzell, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004787916, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Linked Ventures AG, bisher in Appenzell, CHE-340.218.073, Aktiengesellschaft (vom 23.11.2018, Publ. 1004504675).
Statutenänderung:
11.12.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Poststrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scalisi, Gian Carlo, von St. Gallen, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Craveiro Romão, Philippe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.