Informazioni su Franz A. Saxer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franz A. Saxer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1890143, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
fragmi AG, in Winterthur, CHE-100.150.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 34, Publ. 5457514).
Firma neu:
fragmi AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.12.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Franz A., von Wohlenschwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1889845, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Die andere Bahnmesse GmbH, in Winterthur, CHE-113.770.208, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, S. 23, Publ. 5893556).
Firma neu:
Die andere Bahnmesse GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Franz A., von Wohlenschwil, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1395155, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gemeinschaft Hard AG Winterthur, in Winterthur, CHE-100.640.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, Publ. 6072998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Peter, von Lauterbrunnen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Füllemann, Johannes Ulrich, von Ermatingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Franz, von Wohlenschwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wintsch, Renate, von Illnau-Effretikon, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Herbert, von Aadorf, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mez, Bettina, von Lupfig, in Winterthur, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morf, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberg, Robin Gianni, von Altwis, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].