Informazioni su Beatrice Saxer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Saxer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005825082, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ELEKTRA GENOSSENSCHAFT HEFENHOFEN, in Hefenhofen, CHE-102.404.840, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4210249).
Domizil neu:
c/o Marc Berlinger, Sonnenbergstrasse 44, 8580 Hefenhofen. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kugler, Hans jun., von Egnach, in Hefenhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Marc, von Oberuzwil, in Hefenhofen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Beatrice, von Altstätten, in Hefenhofen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, René, von Uesslingen-Buch, in Hefenhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004620889, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ketten- und Zahnrad Federer AG, in Oberbüren, CHE-109.808.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S.20, Publ. 5067216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Federer, Marianne, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Claudio, von Altstätten, in Happerswil (Birwinken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Federer, Markus, von Gossau (SG), in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Saxer, Beatrice, von Altstätten, in Hefenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2792627, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 1407 vom 29.03.2016ELEKTRA GENOSSENSCHAFT HEFENHOFEN, in Hefenhofen, CHE-102.404.840, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2754513).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Beatrice, von Altstätten, in Hefenhofen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Saxer, Beatrix].