Informazioni su Petra Santschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Petra Santschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3298117, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreti & Pleti GmbH, in Thun, CHE-112.936.498, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525255).
Statutenänderung:
13.01.2017.
Firma neu:
Messerli Baumaschinenservice GmbH.
Sitz neu:
Uebeschi.
Domizil neu:
Hübeli, 3635 Uebeschi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Service- und Reparaturdienstleistungen an Bau- und Landmaschinen aller Art. Sie kann mit solchen Maschinen Handel betreiben und Markenvertretungen übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Petra, von Sigriswil, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Adrian, von Belp, in Goldiwil (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2525255, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Im Visier GmbH, in Thun, CHE-112.936.498, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452615).
Statutenänderung:
25.11.2015.
Firma neu:
Kreti & Pleti GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Gastronomie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Christian, von Sigriswil, in Tschingel ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi, Petra, von Sigriswil, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 3387632, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Im Visier GmbH, in Thun, CH-092.4.017.697-0, Obere Hauptgasse 49, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2006.
Zweck:
Betrieb eines Restaurants mit Bar in Thun. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen schriftlich, in dringenden Fällen per Telefon oder mit Fax.
Eingetragene Personen:
Santschi, Petra, von Sigriswil, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Santschi, Christian, von Sigriswil, in Tschingel ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.