Informazioni su Epan Salim
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Epan Salim
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3758975, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Realizza! GmbH, in Zürich, CHE-109.893.629, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1699647).
Domizil neu:
Konradstrasse 75, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossetto, Marco, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rossetto-Giallella, Maria genannt Maria-Noemi, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siddika, Ayesha, bangladeschische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Salim, Epan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5544958, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BONI SWISS GmbH, in Zürich, CH-020.4.036.665-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 37, Publ. 4800080).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mia, Obidullah, bangladeschischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Gersau];
Salim, Epan, bangladeschischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zaman, Faruque, bangladeschischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4800080, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BONI SWISS GmbH, in Maur, CH-020.4.036.665-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2007, S. 21, Publ. 4230086).
Statutenänderung:
04.11.2008.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Konradstrasse 75, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und Verwaltung von Gastronomie-Betrieben, Lebensmittelgeschäften, Schmuckverkauf in Läden, Reisebüros und das Betreiben eines Druck- und Stickereiateliers sowie den Handel mit Textilien, Leder, Holz und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, sowie Import und Export und Handel mit Waren aller Art, insbesondere in der Schweiz und auch im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 04.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaman, Faruque, bangladeschischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Hoque, Anisul, bangladeschischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Mia, Obidullah, bangladeschischer Staatsangehöriger, in Gersau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Salim, Epan, bangladeschischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].