Informazioni su Véronique Salerno-Blaise
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Véronique Salerno-Blaise
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005236763, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Salerno - Dienstleistungen, in Bern, CHE-269.974.491, Brechbühlerstrasse 10, 3006 Bern, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Übersetzungen, Kochkurse, Buchhaltung, Vertrieb von eigenen Lehrbüchern.
Eingetragene Personen:
Salerno, Antonio, von Bern, in Bern, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Salerno-Blaise, Véronique, von Bern, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005071154, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Salerno AG, in Bern, CHE-100.931.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salerno, Antonio Pier Paolo, von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salerno-Blaise, Véronique, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakker, Olivier, niederländischer Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarasova, Ekaterina, russische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4011652, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Salerno Holding AG, in Bern, CH-035.3.017.789-0, Halten und Verwalten von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 3, Publ. 2289960).
Statutenänderung:
26.06.2007.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der L. Blaise AG, in Bern (CH-035.3.012.255-2), gemäss Fusionsvertrag vom 26.6.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 836'519.33 und Fremdkapital von CHF 332'701.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Salerno AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Sprachschulen, den Aufbau und Erwerb sowie die Überlassung von immateriellen Gütern und alle Aktivitäten, die mit diesen Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salerno, Antonio Pier Paolo, von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenbuchsee];
Salerno-Blaise, Véronique, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenbuchsee].