Informazioni su Hedayat Salamat Ravandy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Hedayat Salamat Ravandy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005022149, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Onkel Salamat GmbH, in Luzern, CHE-183.395.618, Brünigstrasse 19, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.11.2020.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln sowie Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomiegewerbe und Herstellung von als auch Handel mit Lebensmitteln und Getränken;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 05.11.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Salamat Ravandy, Hedayat, iranischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004676690, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Ravand GmbH, in Luzern, CHE-497.746.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133733).
Statutenänderung:
01.07.2019.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 56, 6048 Horw.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salamat Ravandy, Hedayat, iranischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atay, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004672211, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Karels Kumpel GmbH (Karels Kumpel Sàrl) (Karels Kumpel Sagl) (Karels Kumpel Ltd liab Co), in Luzern, CHE-322.950.880, Weinberglistrasse 43, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.07.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Reinigung, Umzug und Transport sowie Betrieb von Taxi- und Gastronomieunternehmungen und Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 04.07.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Salamat Ravandy, Hedayat, iranischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.