Informazioni su Elvedin Sacipi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elvedin Sacipi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2759079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CHM Centrum Garage AG, in Zürich, CHE-101.506.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacipi, Elvedin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasic, Murat, von Zürich, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hasic, Lorik, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4834850, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CHM Centrum Garage AG, in Zürich, CH-020.3.907.875-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2008, S. 24, Publ. 4677932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christopher Kurt, von Hofstetten bei Elgg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Denecke, Hans, von Glarus, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacipi, Elvedin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sacipi, Ermin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4677932, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CHM Centrum Garage AG, in Zürich, CH-020.3.907.875-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2006, S. 23, Publ. 3231922).
Statutenänderung:
03.09.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Park-Garagen, Autoservice-Dienstleistungen und alle Tätigkeiten, die mit dem Unterhalt von Autos zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Tyson, Ann, von Hofstetten bei Elgg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller-Tyson, Herbert, von Hofstetten bei Elgg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heinz Schmid Treuhand, in Aesch ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christopher Kurt, von Hofstetten bei Elgg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hofstetten bei Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Denecke, Hans, von Glarus, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sacipi, Elvedin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.