Informazioni su Hans Ryser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Ryser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Ryser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005152283, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
da Mihi AG, in Bern, CHE-216.244.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678705).
Statutenänderung:
13.04.2021.
Aktien neu:
240 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 240 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Hans, von Dürrenroth, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3751851, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondazione da Mihi, in Bern, CHE-290.047.554, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Hans, von Dürrenroth, in Murten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1561035, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Comat AG, in Worb, CHE-102.235.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1399847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Hans, von Dürrenroth, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Soda, Alexandre, von Le Chenit, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].