Informazioni su Alexander Russo
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Russo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4092524, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.742-9, Sammeln von Finanzinformationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2006, S. 20, Publ. 3253442).
Firma neu:
Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o aoconsulting gmbh, Seefeldstrasse 25, 8008 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom vom 02.08.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ableman, Adam J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Brooklin (NY, US), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kokshoorn, Robertus Johannes Leonardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Russo, Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes (NJ, US), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
aoconsulting gmbh, in Zürich, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 3412154, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Moneyline Telerate (Global) S.à r.l., Luxembourg, Zurich Branch, in Zürich, CH-020.9.001.773-8, Beteiligung in jeder Form an Gesellschaften, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2004, S. 55, Publ. 2221184).
mit Hauptsitz in:
Luxemburg (L).
Domizil neu:
c/o CSC Cramer Services & Consulting, Berninastrasse 13a, 8057 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battista, Bernard F., Bürger der USA, in Staten Island (NY/USA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Paul Niklaus, von Häggenschwil, in Männedorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Geisenheimer, Jeffrey Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Demarest (NJ, US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ableman, Adam Joshua, amerikanischer Staatsangehöriger, in Brooklyn (NY/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Russo, Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes (NJ/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kokshoorn, Robertus Johannes Leonardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3253442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.742-9, Sammeln von Finanzinformationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2004, S. 21, Publ. 2552604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battista, Bernard F., Bürger der USA, in Staten Island (NY/USA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Paul Niklaus, von Häggenschwil, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Jeffrey, Douglas John, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Channa, Bhajan Singh, britischer Staatsangehöriger, in Essex (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ableman, Adam J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Brooklin (NY, US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kokshoorn, Robertus Johannes Leonardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Russo, Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes (NJ, US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.