Informazioni su Alfred Rüttimann-Wenger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Rüttimann-Wenger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4085711, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ingenieurbüro Rüttimann AG, in Eggersriet, CHE-106.114.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1758655).
Firma neu:
Ingenieurbüro Rüttimann AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2018 aufgelöst. [gestrichen: Weitere Adresse: Hechtmühle, 9053 Teufen].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüttimann-Wenger, Alfred, von Weinfelden, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7090942, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ingenieurbüro Rüttimann AG, in Eggersriet, CH-320.3.042.608-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, S. 0, Publ. 6392438).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann-Wenger, Alfred, von Weinfelden, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald AR].
Numero di pubblicazione: 6383034, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ingenieurbüro Rüttimann AG, in Eggersriet, CH-320.3.042.608-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 16, Publ. 5392312).
Domizil neu:
Mennweg 1, 9434 Au.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann-Wenger, Claudia, von Weinfelden, in Wald AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann-Wenger, Alfred, von Weinfelden, in Wald AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].