Informazioni su Fritz Rüfenacht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fritz Rüfenacht
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Rüfenacht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005411128, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Barron Capital AG, in Interlaken, CHE-200.232.439, Rugenparkstrasse 18, 3800 Interlaken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder digital.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Marc, von Biglen, in Sigriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alder, Pascal Janik, von Küsnacht (ZH), in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüfenacht, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Alexander Fritz, von Matten bei Interlaken, in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser-Minder, Franziska Daniela, von Auswil, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zbinden, Stephan, von Schwarzenburg, in Unterseen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3376883, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung zur Förderung der Übermittlungs- und Führungsunterstützungstruppen der Schweizerischen Armee, bisher in Zürich, CHE-109.655.107, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680157).
Urkundenänderung:
18.01.2017.
Sitz neu:
Rüegsau.
Domizil neu:
c/o Fritz Rüfenacht, Lützelflühstrasse 39, 3415 Rüegsauschachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüegsau].
Numero di pubblicazione: 6915098, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung zur Förderung der Übermittlungs- und Führungsunterstützungstruppen der Schweizerischen Armee, in Zürich, CH-020.7.904.199-3, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6654842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzberger, Franz, von Winterthur, in Rüegsau, Vizepräsident des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Walter, von Bauma, in Auenstein, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüfenacht, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Rüegsau, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.