Informazioni su Corinne Rüfenacht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Corinne Rüfenacht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006053770, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SOFA STIFTUNG - FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN, in Brugg, CHE-309.408.550, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005960001).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard Kuhn, Karin, von Wohlen (AG), in Waltenschwil, Co-Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Rüfenacht, Corinne, von Hasle bei Burgdorf, in Brugg, Co-Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Lot, Katrin, von Obersiggenthal, in Untersiggenthal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006045282, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
wadipay AG, in Brugg, CHE-150.652.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815940).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Zweck neu:
Entwicklung von Dienstleistungsangeboten (Software/Geldtransfer) zu sozialen Tarifen, ohne physische Transporte. Dabei werden verschiedene Zahlungsmittel entgegengenommen und entsprechende Beträge in Bargeld oder anderer Form über bargeldlose Übertragung, Kommunikation, Überweisung oder Abrechnungssysteme ausbezahlt. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüfenacht, Corinne, von Hasle bei Burgdorf, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aksüt, Hatice, deutsche Staatsangehörige, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005992652, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sofa - Soziale Fachdienstleistungen AG, in Brugg, CHE-115.475.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005786032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüfenacht, Corinne, von Hasle bei Burgdorf, in Brugg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.