Informazioni su Jürg Rückert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Rückert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004471220, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lagerhaus-Genossenschaft Bern, in Bern, CHE-105.912.587, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rückert, Jürg, von Basel, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waltenspühl, Daniel, von Muri (AG), in Niederhelfenschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004455617, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
C.M.C. Consulting-Management-Coaching AG, in Freienbach, CHE-102.258.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, Publ. 5030546).
Firma neu:
C.M.C. Consulting-Management-Coaching AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(C.M.C. Consulting-Management-Coaching SA en liquidation) (C.M.C. Consulting-Management-Coaching Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.09.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Acorus-Treuhand AG, Huobmattstrasse 7, 6045 Meggen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rückert, Jürg, von Basel, in Kilchberg (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meggen];
Acorus-Treuhand AG (CHE-107.227.580), in Meggen, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 4338491, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
réservesuisse genossenschaft, in Bern, CHE-107.810.242, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2018, Publ. 4082467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rückert, Jürg, von Basel, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Kurt Dr., von Nebikon, in Nebikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Spycher, Iris, von Köniz, in Ostermundigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].