Informazioni su Hans Peter Rudiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Peter Rudiger
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Rudiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005836921, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
suisse first treuhand gmbh, in Baar, CHE-114.656.816, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378161).
Firma neu:
suisse first treuhand gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudiger, Hans Peter, von Deitingen, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005378161, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
suisse first treuhand gmbh, in Baar, CHE-114.656.816, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, S.0, Publ. 2580915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Daniel, von Vechigen, in Neuheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gfeller, Jacqueline, von Röthenbach im Emmental, in Uetendorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudiger, Hans Peter, von Deitingen, in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6075610, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Adissa FE Trading AG, in Baar, CH-170.4.005.845-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 29, Publ. 5398222).
Domizil neu:
Ibelweg 18A, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudiger, Hans Peter, von Deitingen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sentina, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].