Informazioni su Anita Ruch-Nadler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anita Ruch-Nadler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2529099, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ruch Treuhand AG, in Wängi, CHE-107.097.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 29, Publ. 5090776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch-Nadler, Anita, von Trachselwald, in Wängi, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ruch, Ernst, von Trachselwald, in Wängi, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Daniel, von Schönengrund, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Hans-Rudolf, von Buochs, in Münchwilen TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidheiny, Patrizia, von Meilen, in Wängi, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 2427266, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Comitale AG, in Aadorf, CH-440.3.008.108-4, Herstellung und Vertrieb von Kamin- und Abgasanlagen sowie Kaminzubehör und Öfen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.1998, S. 3279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Liselotte, von Wildberg, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruch-Nadler, Anita, von Trachselwald, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruch, Thomas, von Trachselwald, in Tuttwil (Wängi), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comitale, Luigi, von Matzingen, in Matzingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger];
Comitale-Gagliardi, Giuseppina, von Matzingen, in Matzingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: italienische Staatsangehörige, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2];
Ruch Treuhand AG, in Wängi, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Comitale AG, in Aadorf, Industriestrasse 12, 8355 Aadorf. Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.05.1998.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Kamin- und Abgasanlagen sowie Kaminzubehör und Öfen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF220'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF220'000.¬.
Aktien:
220 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Luigi Comitale, Herstellung und Vertrieb von Kamin- und Abgasanlagen, sowie Kaminzubehör und Öfen aller Art, in Matzingen, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1998 und Sacheinlagevertrag vom 05.05.1998 mit Aktiven von CHF555'930.05 und Passiven von CHF207'876.50 zum Übernahmepreis von CHF348'053.55, wofür 220 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben und CHF128'053.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Comitale, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Matzingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Büchi, Liselotte, von Wildberg, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruch-Nadler, Anita, von Trachselwald, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Comitale-Gagliardi, Giuseppina, italienische Staatsangehörige, in Matzingen, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2;
Ruch, Thomas, von Trachselwald, in Tuttwil (Wängi), Revisionsstelle.