Informazioni su Stefan Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Roth
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005196726, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RS Trading GmbH Suter Marine, in Brugg, CHE-107.998.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119254).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Stefan, von Bözberg, in Bözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004945850, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Suter Marine GmbH, bisher in Dübendorf, CHE-107.998.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685807).
Statutenänderung:
15.07.2020.
Firma neu:
RS Trading GmbH Suter Marine.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Steinbruchstrasse 11, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Handel mit und Fabrikation von Maschinen, Geräten und Komponenten sowie Zubehör, Werkzeugen, Ersatzteilen und Freizeitgütern für den Fahrzeug- und Maschinenbau, insbesondere für die Marinebranche;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Stefan, von Bözberg, in Bözberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Roth, Sandra, von Bözberg, in Bözberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004685807, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Suter Marine GmbH, in Dübendorf, CHE-107.998.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balimex AG (CHE-102.752.726), in Glarus, Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Schindler, Jacques Hans, von Glarus Süd, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Schindler, Jacques Franz, von Glarus Süd, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Wagner, Severin, von Ebikon, in Merenschwand, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Stefan, von Bözberg, in Bözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 200.00.