Informazioni su Lukas gen. Lucas Rosenblatt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas gen. Lucas Rosenblatt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4087852, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kirschensturm Catering-Service Meyer & Rosenblatt, bisher in Kriens, CH-100.2.025.417-4, Partyservice, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2001, S. 9915).
Rechtsform neu:
Einzelfirma.
Firma neu:
Lucas Rosenblatt, Kirschensturm.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 53, 6045 Meggen. Diese Kollektivgesellschaft hat sich infolge Ausscheidens der Gesellschafterin Judith Meyer, deren Unterschrift erloschen ist, auf den 01.11.2006 aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Lukas genannt Lucas Rosenblatt führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelfirma unter der Firma Lucas Rosenblatt, Kirschensturm, in Meggen, fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Judith, von Triengen und Schlierbach, in Kriens, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenblatt, Lukas genannt Lucas, von Basel, in Kriens, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Rosenblatt, Lukas, Gesellschafter].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kirschensturm Catering-Service Meyer & Rosenblatt, in Kriens, Luzernerstrasse 57, 6010 Kriens, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.12.2001.
Zweck:
Partyservice;
Kochschule;
Organisation und Durchführung von Events sowie Beratung in diesen Bereichen.
Eingetragene Personen:
Meyer, Judith, von Triengen und Schlierbach, in Kriens, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Rosenblatt, Lukas, von Basel, in Kriens, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Rubla Handels- & Consulting AG, in Visp, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2000, S. 4763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruppen, Bruno, von Saas Grund, in Baltschieder, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenblatt, Lukas, von Basel, in Silvaplana, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].