Informazioni su Jean-Daniel Rochat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Daniel Rochat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5631268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels, VSE, in Wallisellen, CH-020.6.900.581-2, Verein (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 28, Publ. 4310272).
Statutenänderung:
07.06.2004, 12.04.2010.
Name neu:
Swissavant - Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.
Zweck neu:
Zusammenschluss der in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ansässigen Unternehmen der Eisenware-, Werkzeug-, Beschläge- und Haushaltartikelbranche sowie verwandter Wirtschaftszweige. Er vertritt die gemeinsamen Interessen der Mitglieder und fördert ihre Leistungsfähigkeit sowie ihre kollegiale Gesinnung. Der Verband kann anderen Organisationen beitreten, wenn deren Tätigkeit seinem Zweck entspricht.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Mittel neu: Jahres- und Fachgruppenbeiträge sowie allfällige Sonderbeiträge [bisher: Mittel: Eintrittsgebühren und Jahresbeiträge.].[bisher: Mittel: Zur Beschaffung der Mittel können auch allfällige Sonderbeiträge erhoben werden.].Organisation neu: Generalversammlung, Vorstand von 3 - 5 Mitgliedern, Kommission für Aus- und Weiterbildung, Fachgruppen, Sektionen, Geschäftsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rochat, Jean-Daniel, von Le Lieu, in Gland, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4310272, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels, VSE, in Wallisellen, CH-020.6.900.581-2, Verein (SHAB Nr. 87 vom 04.05.2000, S. 2994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juri, Marco, von Breganzona, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaser, Bernhard, von Basel, in Binningen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bugmann, Bruno, von Döttingen, in Arth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delay, Urs, von Provence, in Worb, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Hans-Peter, von Wohlen bei Bern und Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andreas, von Hellikon, in Gelterkinden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Christian, von Huttwil, in Au SG, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Andreas, von Zürich, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rochat, Jean-Daniel, von Le Lieu, in Gland, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rotermund, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Balgach].