Informazioni su Christoph Tobias Riolo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Tobias Riolo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005308948, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bemeta GmbH, in Rümlang, CHE-454.448.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riolo, Christoph Tobias, von Zürich, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acklin, Hans Peter, von Herznach, in Baar, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gerstmeyer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kloten].
Numero di pubblicazione: HR02-1004792455, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Norline AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-103.649.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781672).
Statutenänderung:
18.12.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 181'372.00 [bisher: CHF 169'048.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 181'372.00 [bisher: CHF 169'048.00].
Aktien neu:
181'372 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 169'048 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 18.12.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerstmeyer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riolo, Christoph, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acklin, Hans Peter, von Herznach, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Suter, Dominik Carlo, von Rapperswil (BE), in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3754767, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Norline AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-103.649.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676099).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riolo, Christoph, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].