Informazioni su Alois Rieser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alois Rieser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005832001, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
E. Kasper AG, in Wil (SG), CHE-107.795.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772988). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieser, Alois, von Affeltrangen, in Rossrüti (Wil (SG)), stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Gregor, von Schüpfen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieser, Daniel, von Affeltrangen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Monika, von Hasle bei Burgdorf, in Niederhelfenschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Oscar, von Berneck, in Rheineck, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Marcel, von Jonschwil, in Oberuzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7204582, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
E. Kasper AG, in Wil SG, CH-320.3.014.333-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, Publ. 7143658).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Edwin, von Berlingen, in Buch SH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil SG];
Kasper, Georgette, von Berlingen, in Buch SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rieser, Daniel, von Affeltrangen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Geschäftsführer, mit Einzelprokura;
Rieser, Alois, von Affeltrangen, in Rossrüti (Wil (SG)), stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelprokura [bisher: stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7143658, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
E. Kasper AG, in Wil SG, CH-320.3.014.333-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090928).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Alois, von Affeltrangen, in Rossrüti (Wil (SG)), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rossrüti (Bronschhofen)]. [Behördliche Umbenennung].