Informazioni su Christoph Riedel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Riedel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005810221, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Peter Riedel, Metallbau und Schlosserei AG, in Basel, CHE-102.327.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005364207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedel, Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedel, Christoph, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Afonso Rodrigues, Fabio Amadeu, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bretzwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005461606, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
FARO Metallbau GmbH, bisher in Basel, CHE-410.999.845, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707977).
Statutenänderung:
05.04.2022.
Firma neu:
Glas Haas GmbH.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Lettenweg 118, 4123 Allschwil.
Weitere Adressen:
Holeestrasse 155a, 4054 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauglaserei, Glasschleiferei und den Handel mit Glas sowie Handelsartikeln aller Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Afonso Rodrigues, Cristovao Amadeu, portugiesischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Afonso Rodrigues, Fabio Amadeu, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bretzwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Riedel, Christoph, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marti, Eric, von Rüeggisberg, in Hégenheim (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004761528, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Peter Riedel, Metallbau und Schlosserei AG, in Basel, CHE-102.327.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436225).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedel, Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Riedel, Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3)].