Informazioni su Luís Manuel Ribeiro Douwens Vicente
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luís Manuel Ribeiro Douwens Vicente
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004979387, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), in Zürich, CHE-107.301.064, Verein (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004759994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boban, Zvonimir, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jouhaud, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Floc'h, Philippe, von Prangins, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribeiro Douwens Vicente, Luís Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grafström, Matthias, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosengo Omba, Véron, von Turbenthal, in Estavayer, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomas, Simon, von Luzern, in Meggen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004579196, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
3vs Sports Partners GmbH, in Baar, CHE-197.007.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281183).
Firma neu:
3vs Sports Partners GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribeiro Douwens Vicente, Luís Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gyseler, Stefan, von Schöftland, in Hausen am Albis, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004510354, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), in Zürich, CHE-107.301.064, Verein (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribeiro Douwens Vicente, Luís Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.