Informazioni su Alfred gen. Fred Reutlinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred gen. Fred Reutlinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004985360, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, CHE-102.114.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, S.0, Publ. 3087487).
Domizil neu:
c/o Roger Zürcher, Imbodenstrasse 23, 9016 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Sandro, von Müntschemier, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger Haag, Annalise, von Oberriet SG, in St. Gallen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stangl, Manfred, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutlinger, Alfred, genannt Fred, von Zürich, in St. Gallen, Co-Präsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reutlinger, Alfred genannt Fred, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Roger, von Teufen (AR), in St. Gallen, Co-Präsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hanimann, Christoph, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Michael, von Winterthur, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöb, Angela, von Gams, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2319672, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2000, S. 7934).
Domizil neu:
c/o BDO Visura, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antenen, Reto, von St. Gallen und Eggiwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kugler, Johannes, von Trimmis, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Katharina genannt Käthy, von Fischenthal und Oberhofen am Thunersee, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Sandro, von Müntschemier, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
Schmucki Nikol, Claudia, von Wangen-Brüttisellen und Ernetschwil, in St. Gallen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reutlinger, Alfred genannt Fred, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Schneider-Dietrich, Silvia, von Schlatt ZH und Winterthur, in St. Gallen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schneider, Silvia, von Winterthur, Berlingen und Schlatt ZH, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 24.06.1997, S. 4379).
Statutenänderung:
31.10.1997.
Domizil neu:
c/o Visura Treuhand-Gesellschaft, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Bruno, von Nesslau, in Waldstatt, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noger, Ernst, von Thal, in Benajarafe/Malaga (E), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutlinger, Alfred genannt Fred, von Zürich, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Antenen, Reto, von St. Gallen und Eggiwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Kugler, Johannes, von Trimmis, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.