Informazioni su Nick Reutimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nick Reutimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004796744, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Skischulverein Obersaxen, in Obersaxen Mundaun, CHE-108.808.012, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riederer, Roman, von Maienfeld, in Maienfeld, Mitglied + Schulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reutimann, Nick, von Bachenbülach, in Malans GR (Malans), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janka, Melanie, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casanova, Silvia, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casanova, Marco, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tuor, Gion Ursin, von Sumvitg, in Obersaxen Mundaun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Traber, Pascal, von Amlikon-Bissegg, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Schulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2383209, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Skischulverein Obersaxen, in Obersaxen, CHE-108.808.012, Verein (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1482179).
Statutenänderung:
13.12.2014.
Domizil neu:
Valdunga 13, 7134 Obersaxen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer-Caminada, Manuela, von Breil/Brigels und Degersheim, in Obersaxen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alig, Nicole, von Obersaxen, in Ilanz (Ilanz/Glion), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Marcel, von Dagmersellen, in Castrisch (Ilanz/Glion), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutimann, Nick, von Bachenbülach, in Malans GR (Malans), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Malans, Aktuar ohne Zeichnungsberechtigung];
Janka, Melanie, von Obersaxen, in Obersaxen, Vizepräsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dober, Christa, von Ilanz/Glion, in Frauenfeld, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Charles, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied und Schulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1482179, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Skischulverein Obersaxen, in Obersaxen, CHE-108.808.012, Verein (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 9, Publ. 6027496).
Statutenänderung:
21.12.2013.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Organisation neu: [Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschuor, Erwin, von Obersaxen, in Obersaxen, Mitglied und Skischulleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henny-Achermann, Katja, von Rothenburg, Buttisholz und Obersaxen, in Obersaxen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alig, Nicole, von Obersaxen, in Ilanz (Ilanz/Glion), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Alig, Nicole (geb. 1980), in Ilanz];
Fellmann, Marcel, von Dagmersellen, in Castrisch (Ilanz/Glion), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Castrisch, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Reutimann, Nick, von Bachenbülach, in Malans, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stegmaier, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Obersaxen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.