Informazioni su Gerald Reutemann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerald Reutemann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5821546, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ARGUS House AG, in Feusisberg, CH-020.3.003.863-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2010, S. 12, Publ. 5790224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutemann, Gerald, von Rheinau, in Buttikon SZ, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Vollmer, Heribert Wilhelm, von Deutschland, in Nuolen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanktjohanser, Hermann, von Deutschland, in Schindellegi, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4645762, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Agnes Frick AG, bisher in Freienbach, CH-020.3.003.863-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2007, S. 13, Publ. 4028874).
Statutenänderung:
2.09.2008.
Firma neu:
VORERO AG.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Dorfplatz 2, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Bereich der Vermögens-, Finanz-, Investititons- und Unternehmensberatung und Beratung von Unternehmen jeglicher Art und auf allen Hierarchiestufen, Übernahme von Managementfunktionen auf Zeit, Suche und Vermittlung von Vertreterorganisationen, Erwerb und Veräusserung von Unternehmen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
Finanzierung für eigene und fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, sowie immaterielles und geistiges Eigentum kaufen, aufwerten und verkaufen.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 2.9.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Benz Treuhand & Consulting, in Zürich, Revisionsstelle;
Frick, Agnes, von Küsnacht ZH und Oberbüren, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Heribert Wilhelm, von Deutschland, in Schindellegi, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Reutemann, Gerald, von Rheinau, in Buttikon SZ, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.