Informazioni su Dr. Franz Renggli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Franz Renggli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3045141, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Dr. Hans Müller und Gertrud Müller, in Lenzburg, CHE-101.922.925, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binggeli, Sabina, von Rüschegg, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Franz, von Entlebuch, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Sascha, von Uttwil, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lötscher Scharf, Christine, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1377581, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Dr. Hans Müller und Gertrud Müller, in Lenzburg, CHE-101.922.925, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2010, S. 2, Publ. 5791380).
Urkundenänderung:
12.07.2013.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binggeli, Sabina, von Rüschegg, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gentinetta Burren, Katja, von Gampel-Bratsch, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Franz, von Entlebuch, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1369525, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau, in Aarau, CHE-109.730.855, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, Publ. 7006274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Franz, von Entlebuch, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Rolf, von Oberflachs, in Herznach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Daniel, von Erlinsbach AG, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heldner, Christoph, von Visp, in Meisterschwanden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.