Informazioni su Lukas Christian Reinitzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Christian Reinitzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005626689, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hilaron-Stiftung für klassische Musik, in Zürich, CHE-216.953.728, Stiftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464319).
Domizil neu:
c/o Fondation des Fondateurs, Breitingerstrasse 35, 8002 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinitzer, Lukas Christian, von Münchenstein, in Pontresina, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005142296, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hilaron-Stiftung für klassische Musik, in Basel, CHE-216.953.728, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althoff, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Haut (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gränicher, Dr. Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CHE-112.589.333), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinitzer, Lukas Christian, von Münchenstein, in Pontresina, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Daniel Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3025213, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hilaron-Stiftung für klassische Musik(Hilaron-Fondation pour la musique classique) (Hilaron-Foundation for classical music), in Basel, CHE-216.953.728, c/o Dr. Dieter Gränicher bei Wenger Plattner, Aeschenvorstadt 55, 4051 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
07.07.2016, 22.08.2016.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Förderung und Unterstützung von Orchestern in ihrer musikalisch-künstlerischen Proben- und Konzerttätigkeit sowie ihrer Ausbildung. Ziel der Stiftung ist die Ermöglichung des Zugangs eines breiten Publikums zu einer klassischen und romantischen sinfonischen Musik. Die Stiftung fördert insbesondere junge OrchestermusikerInnen durch Generationen verbindende Orchesterakademien und die Konzertpraxis verschiedener historischer Musikstile (Wiener Klassik). Die Stiftung soll zur Erreichung ihres Zweckes insbesondere geeignete Räumlichkeiten und Liegenschaften für Konzerte, Proben und sonstige Veranstaltungen bereitstellen. Die Stiftung kann Liegenschaften erwerben, soweit dies der Erfüllung ihres Zweckes dienlich ist. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im In- und Ausland tätig. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn.
Eingetragene Personen:
Althoff, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Haut (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinitzer, Lukas Christian, von Münchenstein, in Pontresina, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gränicher, Dr. Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CHE-112.589.333), in Basel, Revisionsstelle.