Informazioni su Ulrich Reinhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ulrich Reinhard
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Reinhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2250453, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft, in Rüeggisberg, CHE-108.784.995, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2144351).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Kurt, von Signau, in Rüeggisberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Bankleiter und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Verwalter und Sekretär (nicht Mitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhard, Ulrich, genannt Ueli, von Rüegsau, in Rüeggisberg, Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reinhard, Ulrich genannt Ueli, Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender Verwalter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5546968, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Oberscheidegg, in Rüegsau, CH-053.5.003.091-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2001, S. 2462).
Statutenänderung:
03.09.2008.
Domizil neu:
c/o Peter Wegmüller, Lochneuhaus, 3418 Rüegsbach.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die unbeschränkte solidarische und persönliche Haftung der Mitglieder wurde aufgehoben.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Unbeschränkte solidarische und persönliche Haftung jedes Genossenschafters.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 09.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Hans, von Lützelflüh, in Rüegsbach (Gemeinde Rüegsau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär und Kassier;
Reinhard-Stalder, Peter, von Rüegsau, in Rüegsbach (Gemeinde Rüegsau), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident und Kassier;
Fankhauser, Ulrich, von Trub, in Rüegsbach (Gemeinde Rüegsau), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident und Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Urs, von Trub, in Rüegsbach (Rüegsau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Wegmüller, Peter, von Walkringen, in Rüegsbach (Rüegsau), Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier [bisher:in Rüegsbach (Gemeinde Rüegsau), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Reinhard, Ulrich, von Rüegsau, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied und Kassier, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4304722, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ersparniskasse Rüeggisberg, in Rüeggisberg, CH-035.5.010.049-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2005, S. 3, Publ. 2878510).
Anteilscheine richtig:
Gründungsfond CHF 15'200.-- Anteilscheine zu CHF 500.-- [bisher: Gründungsfond CHF 15'200.-- Stammanteile zu CHF 500.--].
Weiteres Geschäftslokal:
Dorf 37, 3086 Zimmerwald.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Ulrich genannt Ueli, von Rüegsau, in Rüeggisberg, Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reinhard, Ulrich, in Ins, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stauffer, Kurt, von Signau, in Rüeggisberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Verwalter und Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder VIzepräsidenten];
Vifian, Markus, von Wahlern, in Riggisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.