Informazioni su Emanuel Josef Reinhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Emanuel Josef Reinhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131542, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sofa - Soziale Fachdienstleistungen AG, in Brugg, CHE-115.475.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2024, Publ. 1005992652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Emanuel, von Horw, in Niederweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger Bösch, Marianne, von Rohrbachgraben, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallert, Sabine, von Rheinfelden, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Therese, von Villeret, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fried, Guido, von Grüsch, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kuhn, Christoph, von Wohlen (AG), in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005537762, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
REINHARD VORSORGE-TREUHAND GMBH, in Baden, CHE-112.414.633, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517776).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Emanuel, von Horw, in Niederweningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Meier, Ulrich, genannt Ueli, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Rahel, von Twann-Tüscherz, in Niederweningen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Twann, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005517776, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
REINHARD VORSORGE-TREUHAND GMBH, in Baden, CHE-112.414.633, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2354483).
Statutenänderung:
10.06.2022. 10.06.2022.
Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Vermögensverwalter im Sinne von Art. 17 FINIG. Sie bezweckt auf dem Gebiet der Schweiz die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art, insbesondere Vermögensverwaltung im Sinne des FINIG, sowie Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanungen, Versicherungen, Steuern und verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt im ihrem Zweck zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 10.06.2022 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 100'000.00 durch Ausgabe von 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 erhöht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Emanuel, von Horw, in Niederweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].