Informazioni su Patrick Reichlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Patrick Reichlin
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Reichlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005930522, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Garage Hollenstein AG, in Aesch (BL), CHE-107.782.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739508).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Patrick, von Ingenbohl, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005477892, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Royal Heidelberg AG, in Möhlin, CHE-225.209.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998908).
Domizil neu:
Zeiningerstrasse 13, 4313 Möhlin. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Ursula, von Ingenbohl, in Möhlin, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Reichlin, Patrick, von Ingenbohl, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005219163, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Royal Discovery AG, in Möhlin, CHE-158.387.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichlin, Ursula, von Ingenbohl, in Möhlin, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reichlin, Patrick, von Ingenbohl, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straubhaar, Robert, von Thun, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuk, Marko, von Aesch (BL), in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.