Informazioni su Markus Reding
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Reding
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004860430, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Suvag Vertriebs AG, in Hünenberg, CHE-107.830.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reding, Markus, von Arth, in Ingenbohl, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Thomas, von Oberägeri, in Baar, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1110323, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Suvag Vertriebs AG für Werkzeugnormalien, bisher in Zürich, CH-020.3.925.505-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089384).
Gründungsstatuten:
21.07.1966.
Statutenänderung:
28.08.2013.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Vertrieb von normierten Elementen für Präzisions-Werkzeuge und -formen, Vorrichtungen, Apparate, Geräte, Roboter und Maschinen sowie Anlagen für die metall- und kunststoffverarbeitende Industrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 28.08.2013 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reding, Markus, von Arth, in Ingenbohl, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schwyz];
Steinel, Bernhard E., deutscher Staatsangehöriger, in Bad Dürrheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villingen-Schwenningen (DE)].
Numero di pubblicazione: 7089384, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Suvag Vertriebs AG für Werkzeugnormalien, in Zürich, CH-020.3.925.505-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6182412).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rau, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Denkendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neudörffer, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reding, Markus, von Arth, in Schwyz, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].