Informazioni su Christoph Rauber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Rauber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5528564, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Skilift Grenchenberg AG, in Grenchen, CH-254.3.000.189-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 14, Publ. 4531860).
Statutenänderung:
4.02.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, durch Brief oder auf elektronischem Weg, soweit ihre Adresse der Verwaltung bekannt ist. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.02.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ris, Beat, von Grenchen, in Scheuren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari, Renata, von Coldrerio, in Grenchen, Revisionsstelle;
Müller, Renato Maurizio, von Oberlangenegg, in Grenchen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauber, Christoph, von Wolfwil, in Selzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Brutschin Kummer, Jeannine, von Bettlach, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Patrik, von Hasle bei Burgdorf, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4531860, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Skilift Grenchenberg AG, in Grenchen, CH-254.3.000.189-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2003, S. 18, Publ. 2053644).
Domizil neu:
bei Pascale Bettina Ris-Lienberger, Girardstrasse 41, 2540 Grenchen.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Hänzi, Marcel, von Meinisberg, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ris, Heinz, von Grenchen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi-Vollenweider, Brigitte, von Heimiswil, in Grenchen, Revisionsstelle;
Fluri, Ronald, von Solothurn, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, René, von Günsberg, in Grenchen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freudiger, Tobias, von Niederbipp, in Romont BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauber, Christoph, von Wolfwil, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ris, Beat, von Grenchen, in Scheuren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ris-Lienberger, Pascale Bettina, von Grenchen und Spreitenbach, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari, Renata, von Coldrerio, in Grenchen, Revisionsstelle;
Müller, Renato Maurizio, von Oberlangenegg, in Grenchen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2190500, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fibrecom Rauber Consulting Engineering Kabelanlagen, in Solothurn, Ziegelmattstrasse 1, 4503 Solothurn, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Planung, Ausführung und Bau von sowie Handel mit Kabelsystemen für den Telecom- und Datenverkehr sowie die Messtechnik für Kabelsysteme.
Eingetragene Personen:
Rauber, Christoph, von Wolfwil, in Selzach, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Rauber-Schöni, Iris, von Wolfwil und Langnau im Emmental, in Selzach, mit Einzelunterschrift.